Mitglieder |
Stadtverordnetenversammlung | FW Karben | FW Karben Mitglied | Mitglied | 01.04.2016 | 31.03.2017 | von 01.04.2016 bis 31.03.2017 | |
Magistrat | FW Karben | FW Karben Mitglied | Mitglied | 01.04.2011 | 15.04.2016 | von 01.04.2011 bis 15.04.2016 | Stadtrat / Stadträtin | Stadtrat / Stadträtin |
Haupt- und Finanzausschuss | FW Karben | FW Karben Mitglied | Mitglied | 01.04.2016 | 31.03.2017 | von 01.04.2016 bis 31.03.2017 | |
Vorsitzende/r |
Betriebskommission des Eigenbetriebes Stadtwerke | FW Karben | FW Karben Vorsitz | Vorsitz | 01.04.2011 | 31.03.2016 | von 01.04.2011 bis 31.03.2016 | |
Mitglieder |
Ältestenrat | FW Karben | FW Karben Mitglied | Mitglied | 01.04.2016 | 31.03.2017 | von 01.04.2016 bis 31.03.2017 | |