Gremium | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Mitglieder | ||||||
Betriebskommission des Eigenbetriebes Kommunales Immobilienmanagement (KIM) | Mitglied | Mitglied | 03.07.2014 | 31.03.2016 | von 03.07.2014 bis 31.03.2016 | |
Stellvertretendes Mitglied | ||||||
Betriebskommission des Eigenbetriebes Kommunales Immobilienmanagement (KIM) | Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 14.07.2016 | 31.03.2021 | von 14.07.2016 bis 31.03.2021 |